Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VI Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
23 febbraio 1858 - 14 luglio 1858
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Presidente
Urbano Rattazzi
dal 23.02.1858 al 14.07.1858
Vicepresidente
Agostino Depretis
dal 23.02.1858 al 14.07.1858
Segretari
Gaspare Cavallini
dal 23.02.1858 al 14.07.1858
Pietro Mazza
dal 23.02.1858 al 14.07.1858
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
23.02.1858
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario