Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Consulta nazionale
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione industria e commercio
25 settembre 1945 - 24 giugno 1946
Consulta nazionale
Presidente
Francesco Cerabona
dal 29.09.1945 al 24.06.1946
Vicepresidente
Giovanni Roveda
dal 29.09.1945 al 24.06.1946
Segretario
Henry Molinari
dal 29.09.1945 al 24.06.1946
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
29.09.1945
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
Sedute
sabato, 29 settembre 1945
giovedì, 22 novembre 1945
venerdì, 23 novembre 1945
mercoledì, 16 gennaio 1946
sabato, 19 gennaio 1946
giovedì, 14 febbraio 1946
venerdì, 22 febbraio 1946
sabato, 23 febbraio 1946
venerdì, 8 marzo 1946
lunedì, 11 marzo 1946
martedì, 12 marzo 1946
sabato, 13 aprile 1946
giovedì, 25 aprile 1946
giovedì, 9 maggio 1946