Organi del
Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
11 settembre 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Presidente
-
-
Eduardo Di Giovanni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.09.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 11.09.1946
al 31.01.1948
Vicepresidente
-
-
Edoardo Clerici
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.09.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 11.09.1946
al 31.01.1948
Segretario
-
-
Francesco Marinaro
BLOCCO NAZIONALE DELLA LIBERTA'
-
dal 11.09.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 11.09.1946
al 31.01.1948