Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per l'inchiesta sulla condizione dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari ed in ispecie sulla natura dei patti agrari
1 dicembre 1906 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Eugenio Faina
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Vicepresidenti
Raffaele Cappelli
dal 01.12.1906 al 29.09.1913
Antonio Cefaly
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
altri membri
Francesco Saverio Nitti
dal 01.12.1906 al 30.03.1911
Carlo Francesco Ferraris
dal 01.12.1906 al 29.09.1913
Giovanni Raineri
dal 01.12.1906 al 31.03.1910
Girolamo Giusso
dal 01.12.1906 al 29.09.1913
Carlo Gorio
dal 01.12.1906 al 10.03.1909
Luchino Dal Verme
dal 01.12.1906 al 21.03.1911
Domenico Pozzi
dal 01.12.1906 al 29.09.1913
Pietro Lanza ( Di Scalea)
dal 01.12.1906 al 11.12.1909
Clemente Caldesi
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Carlo Borgatta
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Pietro d'Ayala Valva
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Francesco Parona
dal 15.12.1906 al 10.08.1907
Giovanni Facheris
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Alfonso Visocchi
dal 15.12.1906 al 16.03.1909
Girolamo Di Martino
dal 15.12.1906 al 29.09.1913
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
01.12.1906
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 8 membri
15.12.1906
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 7 membri
10.08.1907
cessa 1 membro
10.03.1909
cessa 1 membro
16.03.1909
cessa 1 membro
11.12.1909
cessa 1 membro
31.03.1910
cessa 1 membro
21.03.1911
cessa 1 membro
30.03.1911
cessa 1 membro