Organi del
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulle norme di attuazione della legge 13 marzo 1950, n. 120, sull'ordinamento dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (i.n.a.d.e.l)
6 ottobre 1953 - 11 giugno 1958
(ai sensi dell'art.21 legge 13 marzo 1950, n.120)
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Sen.
Umberto Tupini
-
dal 13.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
dal 13.12.1955
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Renato Cappugi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 13.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Edmondo Caccuri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958