Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
31 maggio 1993 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Aldo Tortorella
COMUNISTA - PDS
-
dal 09.06.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 08.06.1993
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Franco Piro
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 09.06.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 08.06.1993
al 14.04.1994
-
-
Giovanni Russo Spena
RIFONDAZIONE COMUNISTA
-
dal 09.06.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 08.06.1993
al 14.04.1994