Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "anonima banchieri"
22 ottobre 1958 - 15 maggio 1963
(ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1958, n. 943)
III Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Sen. Giuseppe Paratore
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Membro dal 22.10.1958 al 15.05.1963
altri membri
Sen. Giuseppe Roda
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Teresio Guglielmone
dal 22.10.1958 al 24.01.1959
Sen. Giorgio Braccesi
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Luciano Granzotto Basso
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Tiziano Tessitori
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Francesco Spezzano
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Onofrio Jannuzzi
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Umberto Tupini
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Antonio Pesenti
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Gaetano Fiorentino
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Giuseppe Papalia
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Oronzo Massari
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Angelo Raffaele Jervolino
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Sen. Giacinto Bosco
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Francesco Restivo
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Michele Marotta
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Antonio Giolitti
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Belotti
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Aldo Bozzi
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Giovanni Roberti
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Mario Assennato
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Giovanni Battista Migliori
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Alfredo Amatucci
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Guido Faletra
dal 22.10.1958 al 13.03.1962
Massimo Caprara
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Giulio Pastore
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Edoardo d'Onofrio
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Leonetto Amadei
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Roberto Lucifredi
dal 22.10.1958 al 15.05.1963
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
22.10.1958
viene eletto il Presidente
sono assegnati 31 membri
24.01.1959
cessa 1 membro
13.03.1962
cessa 1 membro