Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
10 novembre 1981 - 11 luglio 1983
(Legge 23 settembre 1981, n. 527)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Tina Anselmi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 01.12.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 01.12.1981
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Salvatore Ando'
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 09.12.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 09.12.1981
al 11.07.1983
-
-
Alberto Cecchi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 19.10.1982 al 11.07.1983
Membro
dal 19.10.1982
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Aldo Rizzo
MISTO
-
dal 09.12.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 09.12.1981
al 11.07.1983