Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate
18 luglio 1920 - 10 dicembre 1923
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Filippo Grimani
dal 19.07.1920 al 05.12.1921
Vicepresidenti
Domenico Brezzi
dal 31.07.1920 al 06.07.1921
Antonio Casertano
dal 07.07.1921 al 18.02.1922
altri membri
Silvio Berti
dal 19.07.1920 al 10.12.1923
Emanuele Greppi
dal 19.07.1920 al 10.12.1923
Giuseppe d'Andrea
dal 19.07.1920 al 10.12.1923
Fedele De Novellis
dal 19.07.1920 al 10.12.1923
Luigi Dorigo
dal 19.07.1920 al 10.12.1923
Giovanni Cosattini
dal 31.07.1920 al 10.12.1923
Guglielmo Ghislandi
dal 31.07.1920 al 10.12.1923
Gino Baglioni
dal 31.07.1920 al 10.12.1923
Eduardo Di Giovanni
dal 31.07.1920 al 10.12.1923
Ugo Guarienti
dal 31.07.1920 al 10.12.1923
Vincenzo Carboni
dal 28.07.1921 al 10.12.1923
Pasquale Del Giudice
dal 14.12.1921 al 10.12.1923
Alessandro Marracino
dal 25.03.1922 al 10.12.1923
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
19.07.1920
viene eletto il Presidente
sono assegnati 5 membri
31.07.1920
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 5 membri
06.07.1921
1 Vicepresidente lascia l'incarico
07.07.1921
viene eletto 1 Vicepresidente
28.07.1921
è assegnato 1 membro
05.12.1921
il Presidente lascia l'incarico
14.12.1921
è assegnato 1 membro
18.02.1922
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.03.1922
è assegnato 1 membro