Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
19 luglio 1920 - 7 aprile 1921
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giulio Rodinò
dal 31.07.1920 al 02.04.1921
Vicepresidente
Gabriello Carnazza
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Segretario
Giuseppe Beneduce
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
altri membri
Ettore Viganò
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Vittorio Cannavina
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Giuseppe Tanari
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Giovanni Cassis
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Piero Lucca
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Giovanni Mariotti
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Cesare Gioppi
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Guido Mazzoni
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Nicolò Melodia
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Silvio Pellerano
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Filippo Garavetti
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Antonio Cefaly
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Giuseppe Bellini
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Marcello Amero d'Aste Stella
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Eugenio Bergamasco
dal 19.07.1920 al 07.04.1921
Baldassarre Squitti
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Guido Albertelli
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Giovanni Merizzi
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Claudio Treves
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Antonio Venditti
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Enrico La Loggia
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Paolo Mattei Gentili
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Ernesto Barrese
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Giuseppe Romita
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Francesco Frola
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Ulderico Mazzolani
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Giuseppe De Capitani d'Arzago
dal 31.07.1920 al 07.04.1921
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
19.07.1920
sono assegnati 15 membri
31.07.1920
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 12 membri
02.04.1921
il Presidente lascia l'incarico