Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
15 settembre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Mario Landolfi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Giorgio Merlo
L'ULIVO
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
-
-
Paolo Bonaiuti
FORZA ITALIA
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Antonio Satta
POPOLARI-UDEUR
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008