Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
4 giugno 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Sen.
Riccardo Villari
-
dal 13.11.2008 al 21.01.2009
Membro
dal 04.06.2008
al 21.01.2009
dal 05.10.2012
al 14.03.2013
-
-
Sen.
Sergio Zavoli
-
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 19.11.2008
al 21.01.2009
dal 30.01.2009
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Giorgio Lainati
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 20.11.2008 al 21.01.2009
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 04.06.2008
al 21.01.2009
dal 30.01.2009
al 14.03.2013
-
-
Giorgio Merlo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 20.11.2008 al 21.01.2009
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 04.06.2008
al 21.01.2009
dal 30.01.2009
al 14.03.2013