Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
26 luglio 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965 n. 13 prorogata con legge 21 marzo 1967 n. 151 articolo 2 e con legge 23 gennaio 1968 n. 29 articolo 4)
V Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 26.07.1968 al 07.08.1970
Membro
dal 26.07.1968
al 07.08.1970
Segretari
-
-
Veraldo Vespignani
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 26.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 26.07.1968
al 24.05.1972