Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla disciplina della circolazione stradale
25 luglio 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Sen. Giovanni Bertoli
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Sen. Arialdo Banfi
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Sen. Giovanni Braschi
dal 25.07.1958 al 05.01.1959
Sen. Araldo Crollalanza
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Sen. Amor Tartufoli
dal 25.07.1958 al 11.05.1963
Sen. Giovanni Maria Cornaggia Medici
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Truzzi
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Danilo de' Cocci
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Alberto Guidi
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Pietro Amendola
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Leonetto Amadei
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Veronesi
dal 25.07.1958 al 15.05.1963
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
25.07.1958
sono assegnati 12 membri
05.01.1959
cessa 1 membro
11.05.1963
cessa 1 membro