Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
15 novembre 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Tommaso Foti
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 29.11.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 15.11.2001
al 27.04.2006