Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sulla anagrafe tributaria
12 maggio 1976 - 4 luglio 1976
(Legge 27 marzo 1976, n. 60, art. 2)
VI Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Sen. Ubaldo De Ponti
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Sen. Cesare Marangoni
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Sen. Giorgio Bergamasco
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Sen. Luigi Mazzei
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Sen. Elio Assirelli
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Francesco Colucci
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Giovanni Buzzoni
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Orazio Santagati
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Giuseppe La Loggia
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Alberto Ciampaglia
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Pietro Rende
dal 12.05.1976 al 04.07.1976
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
12.05.1976
sono assegnati 11 membri