Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976
20 ottobre 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Giulio Colomba
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.10.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 20.10.1976
al 19.06.1979
-
-
Giorgio Santuz
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.10.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 20.10.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Martino Scovacricchi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 21.10.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 20.10.1976
al 19.06.1979
-
-
Franco Castiglione
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 21.10.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 20.10.1976
al 19.06.1979