Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.71: "Conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1953, n.451, recante disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-1953"
19 agosto 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giuseppe Ermini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 19.08.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 19.08.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Alcide Malagugini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 19.08.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 19.08.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Stellio Lozza
COMUNISTA
-
dal 19.08.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 19.08.1953
al 11.06.1958