Organi del
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge Lucifredi ed altri n.195: "Norme generali sull'azione amministrativa"
16 ottobre 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Renato Tozzi Condivi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.10.1958 al 06.12.1960
Membro
dal 16.10.1958
al 06.12.1960
-
-
Francesco Restivo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 07.12.1960 al 15.05.1963
Membro
dal 16.10.1958
al 15.05.1963
dal 07.12.1960
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Guido Secreto
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 16.10.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 16.10.1958
al 15.05.1963
-
-
Lucio Mario Luzzatto
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.10.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 16.10.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Alberto Guidi
COMUNISTA
-
dal 16.10.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 16.10.1958
al 15.05.1963
-
-
Antonino Cuttitta
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
-
dal 16.10.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 16.10.1958
al 15.05.1963