Organi del
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi alla Corte costituzionale (n.469 e 1292)
8 aprile 1949 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giovanni Leone
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 08.04.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
COMUNISTA
-
dal 08.04.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
-
-
Oscar Luigi Scalfaro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 08.04.1949 al 18.12.1952
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
Relatore
-
-
Alfonso Tesauro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 08.04.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Raffaele Merloni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 08.04.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
-
-
Michele Camposarcuno
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 08.04.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 08.04.1949
al 24.06.1953
altri membri
-
-
Mario Longhena
-
dal 08.04.1949 al 14.11.1949
dal 02.03.1950 al 24.06.1953