Organi del
Commissione speciale per le politiche comunitarie
24 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Carlo Fracanzani
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 24.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 24.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Diego Novelli
MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA: LA RETE
-
dal 24.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 24.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Francesco Servello
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
-
dal 24.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 24.06.1992
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Luciano Caveri
MISTO
-
dal 24.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 24.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Salvatore Abbruzzese
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 24.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 24.06.1992
al 14.04.1994