Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
16 dicembre 1890 - 27 settembre 1892
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giovanni Bovio
dal 16.12.1890 al 27.09.1892
questore
Emanuele Borromeo
dal 16.12.1890 al 27.09.1892
Giuseppe De Riseis
dal 16.12.1890 al 27.09.1892
Segretari
Giorgio Arcoleo
dal 17.12.1890 al 19.04.1891
Luigi Chiala
dal 25.04.1891 al 27.09.1892
altri membri
Ulisse Dini
dal 17.12.1890 al 27.06.1891
Giuseppe Lanzara
dal 20.12.1891 al 15.05.1892
Pompeo Gherardo Molmenti
dal 30.05.1892 al 27.09.1892
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
16.12.1890
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
17.12.1890
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
19.04.1891
1 Segretario lascia l'incarico
25.04.1891
viene eletto 1 Segretario
27.06.1891
cessa 1 membro
20.12.1891
è assegnato 1 membro
15.05.1892
cessa 1 membro
30.05.1892
è assegnato 1 membro