Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
12 aprile 1897 - 15 luglio 1898
XX Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Michele Torraca
dal 14.04.1897 al 15.07.1898
questore
Giuseppe De Riseis
dal 12.04.1897 al 15.07.1898
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 12.04.1897 al 15.07.1898
altri membri
Felice Cavallotti
dal 14.04.1897 al 06.03.1898
Pompeo Gherardo Molmenti
dal 14.04.1897 al 15.07.1898
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
12.04.1897
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
14.04.1897
viene eletto il Presidente
sono assegnati 2 membri
06.03.1898
cessa 1 membro