Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
12 marzo 1902 - 18 ottobre 1904
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Luigi Luzzatti
dal 13.03.1902 al 03.11.1903
Enrico Panzacchi
dal 03.11.1903 al 05.10.1904
Membro dal 13.03.1902 al 03.11.1903
questore
Roberto Biscaretti Di Ruffia
dal 12.03.1902 al 18.10.1904
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 12.03.1902 al 18.10.1904
Segretario
Pietro Chimienti
dal 19.12.1903 al 18.10.1904
Altri membri
Ettore Socci
dal 13.03.1902 al 18.10.1904
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
12.03.1902
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
13.03.1902
viene eletto il Presidente
sono assegnati 2 membri
03.11.1903
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
19.12.1903
viene eletto 1 Segretario
05.10.1904
il Presidente lascia l'incarico