Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
2 dicembre 1913 - 29 settembre 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Luigi Luzzatti
dal 02.12.1913 al 29.09.1919
questore
Pierino Negrotto Cambiaso
dal 02.12.1913 al 29.06.1916
Achille Visocchi
dal 02.12.1913 al 01.11.1917
Alfredo Capece Minutolo Di Bugnano
dal 14.05.1914 al 29.09.1919
Giorgio Guglielmi
dal 19.12.1917 al 29.09.1919
Segretario
Giovanni Rosadi
dal 02.12.1913 al 23.03.1914
altri membri
Benedetto Cirmeni
dal 02.12.1913 al 29.09.1919
Giuseppe Sanarelli
dal 30.05.1914 al 29.09.1919
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
02.12.1913
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
23.03.1914
1 Segretario lascia l'incarico
14.05.1914
viene eletto 1 Questore
30.05.1914
è assegnato 1 membro
29.06.1916
1 Questore lascia l'incarico
01.11.1917
1 Questore lascia l'incarico
19.12.1917
viene eletto 1 Questore