Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni miste
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
19 settembre 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Carmine Santo Patarino
ALLEANZA NAZIONALE
dal 30.01.2002 al 27.04.2006
Membro dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Vicepresidente
Sen. Antonio Vicini
dal 30.01.2002 al 27.04.2006
Membro dal 19.09.2001 al 27.04.2006
altri membri
Sen. Antonio Domenico Pasinato
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Antonio Gentile
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Antonio Gianfranco Vanzo
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Salvatore Meleleo
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Cesarino Monti
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Tommaso Coletti
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sen. Antonio Battaglia
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Fasano
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Guido Crosetto
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Mario Alberto Taborelli
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Rolando Nannicini
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Sergio Rossi
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Francesco Saverio Romano
dal 19.09.2001 al 16.05.2005
Antonio Potenza
dal 19.09.2001 al 27.04.2006
Ettore Peretti
dal 16.05.2005 al 27.04.2006 subentra a:
Francesco Saverio Romano
;
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
19.09.2001
sono assegnati 16 membri
30.01.2002
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
16.05.2005
cessa 1 membro
1 subentro