Organi del
Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
19 dicembre 1979 - 11 luglio 1983
(Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, articolo 3; legge 6 giugno 19736, n. 327, articolo 1 e legge 8 gennaio 1979, n. 3 articolo 19-bis)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Sen.
Pietro Colella
-
dal 28.01.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 19.12.1979
al 06.08.1980
dal 28.01.1981
al 11.07.1983
Vicepresidente
-
-
Sen.
Enrico Novellini
-
dal 28.01.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 19.12.1979
al 06.08.1980
dal 07.08.1980
al 11.07.1983
dal 28.01.1981
al 06.10.1981