Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Conferenza dei capigruppo
21 aprile 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Mario Clemente Mastella
dal 21.04.1994 al 19.05.1995
Famiano Crucianelli
dal 21.04.1994 al 30.03.1995
Siegfried Brugger
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luigi Berlinguer
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Raffaele Della Valle
dal 21.04.1994 al 14.10.1994
Beniamino Andreatta
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Ernesto Maroni
dal 21.04.1994 al 12.05.1994
Giuseppe Tatarella
dal 21.04.1994 al 25.05.1994
dal 24.02.1995 al 08.05.1996
Pierluigi Petrini
dal 12.05.1994 al 06.07.1995
Raffaele Valensise
dal 25.05.1994 al 07.02.1995
Vittorio Dotti
dal 14.10.1994 al 27.03.1996
Furio Gubetti
dal 19.12.1994 al 23.06.1995
Romano Filippi
dal 15.02.1995 al 13.07.1995
Mariotto Segni
dal 21.02.1995 al 21.07.1995
Oliviero Diliberto
dal 30.03.1995 al 08.05.1996
Carlo Giovanardi
dal 19.05.1995 al 08.05.1996
Raffaele Costa
dal 23.06.1995 al 09.01.1996
Vito Gnutti
dal 06.07.1995 al 08.05.1996
Willer Bordon
dal 21.07.1995 al 08.05.1996
Lelio Lantella
dal 09.01.1996 al 08.05.1996
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
21.04.1994
sono assegnati 8 membri
12.05.1994
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.05.1994
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.10.1994
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.12.1994
è assegnato 1 membro
07.02.1995
cessa 1 membro
15.02.1995
è assegnato 1 membro
21.02.1995
è assegnato 1 membro
24.02.1995
è assegnato 1 membro
30.03.1995
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.05.1995
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.06.1995
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
06.07.1995
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.07.1995
cessa 1 membro
21.07.1995
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
09.01.1996
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.03.1996
cessa 1 membro