Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/
Delegazioni Parlamentari presso organismi europei o internazionali
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Delegazione italiana all'assemblea parlamentare della organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa (osce)
1 luglio 1995 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Sen. Giulio Mario Terracini
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Membro dal 01.07.1995 al 08.05.1996
altri membri
Sen. Rino Serri
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Sen. Vincenzo Demasi
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Sen. Giovanni Binaghi
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Sen. Diodato Bratina
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Sen. Giuseppe Doppio
dal 01.07.1995 al 13.07.1995
Sen. Claudio Bonansea
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Nilde Iotti
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Beppe Pisanu
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Sauro Turroni
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Ernesto Stajano
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Pietro Mitolo
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Fiorello Provera
dal 01.07.1995 al 08.05.1996
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
01.07.1995
viene eletto il Presidente
sono assegnati 13 membri
13.07.1995
cessa 1 membro