Organi del
Giunta per le autorizzazioni
22 maggio 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Carlo Giovanardi
UDC (CCD-CDU)
-
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 22.05.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Nino Mormino
FORZA ITALIA
-
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 22.05.2006
al 28.04.2008
-
-
Lanfranco Tenaglia
L'ULIVO
-
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 22.05.2006
al 28.04.2008