Organi del
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
19 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Salvatore Mannuzzu
SINISTRA INDIPENDENTE
-
dal 21.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 19.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Silvestro Ferrari
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.07.1983 al 29.08.1986
Membro
dal 19.07.1983
al 29.08.1986
-
-
Guido Alberini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 21.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 19.07.1983
al 01.07.1987
Segretari
-
-
Edda Fagni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 19.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Lino Armellin
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 19.07.1983
al 01.07.1987