Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
31 gennaio 1889 - 20 luglio 1889
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Nicola Tondi
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Vicepresidente
Desiderato Chiaves
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Segretari
Emilio Campi
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
altri membri
Antonio Di Rudinì (Starrabba)
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Giuseppe Lanzara
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Ernesto Giordano
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Tommaso Tittoni
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Francesco Guicciardini
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Massimo Bonardi
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Giovanni Giolitti
dal 31.01.1889 al 09.03.1889
Michele Coppino
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Augusto Barazzuoli
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Pietro Rosano
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Vincenzo Massabò
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Carlo Aventi
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Salvatore Parpaglia
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Alessandro Pascolato
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Scipione Di Blasio
dal 31.01.1889 al 09.03.1889
Giuseppe Imperatrice
dal 31.01.1889 al 20.07.1889
Domenico Berti
dal 31.01.1889 al 01.05.1889
Giuseppe Franzi
dal 01.05.1889 al 20.07.1889
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
31.01.1889
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 18 membri
09.03.1889
cessano 2 membri
01.05.1889
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro