Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per il regolamento interno della Camera
25 novembre 1892 - 23 luglio 1894
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giuseppe Lazzaro
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
Segretario
Paolo Emilio Sineo
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
altri membri
Raffaello Giovagnoli
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
Paolo Boselli
dal 25.11.1892 al 15.12.1893
Paolo Ercole
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
Maggiorino Ferraris
dal 25.11.1892 al 15.12.1893
Enrico Ferri
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
Antonio Salandra
dal 25.11.1892 al 15.12.1893
Antonio Di Rudinì (Starrabba)
dal 25.11.1892 al 23.07.1894
Luigi Alfonso Miceli
dal 12.03.1894 al 23.07.1894
Raffaele Cappelli
dal 12.03.1894 al 23.07.1894
Giuseppe Marcora
dal 12.03.1894 al 23.07.1894
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
25.11.1892
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 7 membri
15.12.1893
cessano 3 membri
12.03.1894
sono assegnati 3 membri