Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per il regolamento interno della Camera
11 marzo 1902 - 18 ottobre 1904
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giuseppe Biancheri
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Segretario
Teobaldo Calissano
dal 08.03.1904 al 18.10.1904
altri membri
Alessandro Di Rovasenda
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Vincenzo De Bernardis
dal 11.03.1902 al 13.10.1903
Giuseppe Lazzaro
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Giuseppe Girardini
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Pietro Pansini
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Attilio Brunialti
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Vito Nicolò De Nicolò
dal 11.03.1902 al 02.08.1902
Maggiorino Ferraris
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Giuseppe De Nava
dal 11.03.1902 al 18.10.1904
Pietro Nocito
dal 11.03.1902 al 24.01.1904
Francesco Guicciardini
dal 08.03.1904 al 18.10.1904
Pietro Lacava
dal 08.03.1904 al 18.10.1904
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
11.03.1902
viene eletto il Presidente
sono assegnati 10 membri
02.08.1902
cessa 1 membro
13.10.1903
cessa 1 membro
24.01.1904
cessa 1 membro
08.03.1904
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 2 membri