Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Gruppi di collaborazione interparlamentare
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Grande commissione italo-russa
8 ottobre 2001 - 26 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Saverio Vertone
dal 08.10.2001 al 22.01.2002
Giovanni Bianchi
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Claudio Azzolini
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Gennaro Malgieri
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Gustavo Selva
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Maria Burani Procaccini
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Edouard Ballaman
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Giorgio Bogi
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Alberto Michelini
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Francesco Bonito
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Marco Follini
dal 08.10.2001 al 26.04.2006
Vincenzo Siniscalchi
dal 22.01.2002 al 01.01.2003
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
08.10.2001
sono assegnati 11 membri
22.01.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
01.01.2003
cessa 1 membro