Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Donato Bruno
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Capigruppo
-
-
Giuseppe Calderisi
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Carlo Costantini
ITALIA DEI VALORI
-
dal 22.05.2008 al 29.01.2009
Membro
dal 14.05.2008
al 29.01.2009
-
-
Sesa Amici
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 02.02.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Karl Zeller
MISTO
-
dal 22.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Luciano Dussin
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 11.05.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.12.2011
-
-
Luca Volonte'
UNIONE DI CENTRO
-
dal 28.05.2008 al 06.04.2009
Membro
dal 13.05.2008
al 06.04.2009
-
-
Mario Tassone
UNIONE DI CENTRO
-
dal 06.04.2009 al 25.06.2012
Membro
dal 13.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Gianclaudio Bressa
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 02.02.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Pierguido Vanalli
LEGA NORD PADANIA
-
dal 11.05.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Giorgio Conte
FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA
-
dal 08.09.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 08.09.2010
al 14.03.2013
-
-
Luciano Mario Sardelli
INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
-
dal 27.01.2011 al 09.03.2011
Membro
dal 27.01.2011
al 09.03.2011
-
-
Maria Elena Stasi
INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
-
dal 26.05.2011 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Mauro Libe'
UNIONE DI CENTRO
-
dal 25.06.2012 al 14.03.2013
Membro
dal 20.01.2012
al 14.03.2013 subentra a:
Renzo Lusetti;
altri membri
-
-
Pino Pisicchio
-
dal 14.05.2008 al 01.08.2008
dal 26.09.2008 al 26.01.2011
dal 27.06.2012 al 14.03.2013
-
-
Andrea Orsini
-
dal 21.05.2008 al 10.09.2010
dal 09.03.2011 al 14.03.2013