Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Conferenza dei presidenti di gruppo
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Conferenza dei presidenti di gruppo
6 giugno 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Pier Ferdinando Casini
MISTO
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 06.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Ignazio La Russa
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Rocco Buttiglione
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Elio Vito
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Pierluigi Castagnetti
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Giancarlo Pagliarini
dal 06.06.2001 al 20.06.2001
Marco Boato
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Luciano Violante
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Giordano
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Alessandro Ce'
dal 21.06.2001 al 14.09.2005
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
06.06.2001
viene eletto il Presidente
sono assegnati 8 membri
20.06.2001
cessa 1 membro
21.06.2001
sono assegnati 2 membri
14.09.2005
cessa 1 membro