Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/
Delegazioni Parlamentari presso organismi europei o internazionali
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Rappresentanza della Camera all'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa
7 maggio 1954 - 11 giugno 1958
(ai sensi dell'art.3 della legge 23 luglio 1949, n.433)
II Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Ferdinando Storchi
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Guido Gonella
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Roberto Lucifero d'Aprigliano
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Francesco De Vita
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Antonio Ebner
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Lodovico Benvenuti
dal 07.05.1954 al 01.10.1957
Tommaso Zerbi
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Antonio Pecoraro
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Lodovico Montini
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Vittorio Badini Confalonieri
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Benedetto Cottone
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Giuseppe Maria Bettiol
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Carlo Matteotti
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Giuseppe Vedovato
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Guido Basile
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Paolo Treves
dal 07.05.1954 al 11.06.1958
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
07.05.1954
sono assegnati 18 membri
01.10.1957
cessa 1 membro