Organi del
Sottocommissione per l'esame del disegno di legge sulla stampa
19 luglio 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Presidente
-
-
Mario Cevolotto
DEMOCRAZIA DEL LAVORO
-
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 19.07.1946
al 31.01.1948
Segretario
-
-
Francesco Colitto
FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL'UOMO QUALUNQUE
-
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 19.07.1946
al 31.01.1948