Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Nilde Iotti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vicepresidenti
Aldo Aniasi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Vito Lattanzio
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Oscar Luigi Scalfaro
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1983 al 04.08.1983
Membro dal 19.07.1983 al 04.08.1983
Oddo Biasini
REPUBBLICANO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Azzaro
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 29.09.1983 al 01.07.1987
Membro dal 29.09.1983 al 01.07.1987
questore
Mauro Seppia
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Fracchia
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 19.07.1983 al 17.07.1986
Membro dal 19.07.1983 al 17.07.1986
Luigi Giglia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1983 al 21.12.1983
Membro dal 19.07.1983 al 21.12.1983
Luciano Radi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.01.1984 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Rubes Triva
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 17.07.1986 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Segretari
Eriase Belardi Merlo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Giancarla Codrignani
SINISTRA INDIPENDENTE
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Amadei
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
dal 19.07.1983 al 28.11.1984
Membro dal 19.07.1983 al 28.11.1984
Antonio Guarra
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Fiandrotti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Renzo Patria
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Egidio Sterpa
MISTO
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Pietro Zoppi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Dino Madaudo
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
dal 28.11.1984 al 01.07.1987
Membro dal 28.11.1984 al 01.07.1987
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
12.07.1983
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
19.07.1983
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 17 membri
04.08.1983
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
29.09.1983
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
21.12.1983
1 Questore lascia l'incarico
cessa 1 membro
19.01.1984
viene eletto 1 Questore
28.11.1984
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.07.1986
viene eletto 1 Questore
1 Questore lascia l'incarico
cessa 1 membro