Organi del
VI Commissione (Finanze)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giorgio Benvenuto
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
dal 11.10.2000 al 29.05.2001
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
altri membri
-
-
Adriano Paroli
-
dal 04.06.1996 al 04.11.1997
dal 08.01.1998 al 27.07.1998
-
-
Gianni Marongiu
-
dal 05.02.1997 al 27.07.1998
dal 23.10.1998 al 05.11.1998
dal 09.11.1998 al 29.05.2001