Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Pietro Folena
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Emerenzio Barbieri
UDC (CCD-CDU)
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Alba Sasso
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Gabriella Carlucci
FORZA ITALIA
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Andrea Colasio
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008