Organi del
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
9 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Agostino Marianetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Umberto Corsi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Ennio Grassi
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994