Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Mario Masini
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Gianfranco Rastrelli
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Fedele Pampo
ALLEANZA NAZIONALE - MSI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996