Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Achille Accili
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Achille Accili
Organi parlamentari
|
29
Interventi
|
1
Incarichi di governo
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato ai Trasporti (15.03.1978-20.03.1979)
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987