Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Achille Fagioli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Achille Fagioli
Nasce a Cerea (Verona) il 17 marzo 1843
Deceduto a Canore (Verona) il 10 dicembre 1896
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 10 dicembre 1896
1
Incarichi di governo
|
59
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 18 dicembre 1890 al 15 maggio 1892
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897