Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Adelio Albarello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Adelio Albarello
Nasce a Roveredo Di Gua' (Verona) il 18 gennaio 1918
Deceduto il 18 novembre 1985
Licenza media superiore; sindacalista.
Organi parlamentari
|
55
Progetti di legge presentati
|
46
Interventi
|
Gruppi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 22 luglio 1953 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
4
1955
3
1956
2
1957
2
1958
15
1959
13
1960
4
1961
4
1962
5
1963
1