Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Adolfo Loris Cristofori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nino Cristofori
(Adolfo Loris Cristofori)
Nasce a Ferrara (Emilia-Romagna) il 31 luglio 1930
Deceduto il 14 marzo 2015
Sindacalista.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
616
Progetti di legge presentati
|
262
Atti di indirizzo e controllo
|
340
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 26 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 11 luglio 1974 al 23 novembre 1974
Sostituisce:
Ernesto Pucci
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Segretario dal 2 febbraio 1983 al 11 luglio 1983
Membro dal 2 febbraio 1983 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
VII Commissione (difesa)
Membro dal 9 agosto 1983 al 27 settembre 1983
Sostituisce:
Bartolomeo Ciccardini
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Membro dal 12 agosto 1983 al 15 novembre 1983
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema pensionistico
Presidente dal 26 luglio 1984 al 1 luglio 1987
Membro dal 26 luglio 1984 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 agosto 1987 al 21 aprile 1988
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 21 aprile 1988 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Franco Fausti
Presidente dal 11 maggio 1988 al 23 luglio 1989
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 27 giugno 1989 al 23 luglio 1989
XI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 giugno 1992 al 29 luglio 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
26
1969
26
1970
17
1971
12
1972
18
1973
2
1974
10
1979
42
1980
20
1981
17
1982
22
1983
66
1984
70
1985
24
1986
29
1987
147
1988
28
1989
10
1992
14
1993
16