Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alba Sasso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alba Sasso
Nasce a Bari (Puglia) il 8 marzo 1946
Laurea in lettere; insegnante
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
223
Progetti di legge presentati
|
653
Atti di indirizzo e controllo
|
118
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Membro del c.d. dal 20 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 3 maggio 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Membro dal 16 maggio 2007 (SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
19
2002
31
2003
38
2004
32
2005
12
2006
63
2007
24
2008
4