Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alberto Di Luca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alberto Di Luca
Nasce a Milano (Lombardia) il 17 agosto 1952
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
122
Progetti di legge presentati
|
229
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen e di vigilanza sull'attività dell'unita' nazionale europol
Presidente dal 29 novembre 2001 al 16 settembre 2002
Presidente dal 17 settembre 2002 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
14
1995
12
1996
18
1997
16
1998
12
1999
9
2000
3
2001
6
2002
18
2003
7
2004
3
2005
4